Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Legale ejere: SALOMON A/S (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-10 tilføjes Reelle ejere: Kåre Knudsen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-09 fjernes Reelle ejere: Kåre Knudsen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-05 tilføjes Legale ejere: FFB Invest Silkeborg ApS, Michael Sejling Pouls (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-05 fjernes Legale ejere: AEC Holding ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-04 fjernes Legale ejere: FFB Invest Silkeborg ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-05 fjernes Reelle ejere: Thomas Schultz (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: AEC Holding ApS, HELSNED HOLDING ApS, BECK - HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-11-14 fjernes Legale ejere: HELSNED HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Schultz, Kåre Knudsen, Henrik Beck (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-11-14 fjernes Reelle ejere: Kåre Knudsen (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-10 tilføjes Reelle ejere: Steen Frydenlund, Lars Evald (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-06 tilføjes Reelle ejere: Kåre Knudsen (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-10-05 fjernes Reelle ejere: Kåre Knudsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Sejling Pouls (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: FFB Invest Silkeborg ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Navne: CIP-Robotics ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: CIP-Robotics IVS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Vedtægter: 2020-02-26 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Sejling Pouls (formand) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsnedvej 11, 5932 Humble (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsnedvej 11, 5932 Humble (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsnedvej 11, 5932 Humble (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-10-22 tilføjes Direktion: Kåre Knudsen (direktør) (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kaare@kaaredination.dk (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Legale ejere: HELSNED HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: CIP-Robotics IVS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-10-22 tilføjes Reelle ejere: Kåre Knudsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Stiftere: HELSNED HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-23)