Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 12, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Robinievej 69, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: Attrium ApS (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-05-17 fjernes Navne: Attrium IVS (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robinievej 69, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2019-06-01 tilføjes Direktion: Dilan Yilmaz (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2019-06-01 fjernes Direktion: Iman Hajji (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: Dilan Yilmaz (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2019-06-01 fjernes Legale ejere: Iman Hajji (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2019-06-01 tilføjes Reelle ejere: Dilan Yilmaz (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2019-06-01 fjernes Reelle ejere: Iman Hajji (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2019-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydes Allé 20, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydes Allé 20, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydes Allé 20, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-29 tilføjes Direktion: Iman Hajji (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2018-12-29 fjernes Direktion: Abdullah Tahtah (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Legale ejere: Iman Hajji (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2018-12-29 fjernes Legale ejere: Abdullah Tahtah (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Reelle ejere: Iman Hajji (offentliggjort 2019-06-01)
Den 2018-12-29 fjernes Reelle ejere: Abdullah Tahtah (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydes Allé 20, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Abdullah Tahtah (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for byggeri og anlæg. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-23 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Hjemmeside: www.Attrium.dk (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@Attrium.dk (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: Abdullah Tahtah (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: Attrium IVS (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Abdullah Tahtah (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Stiftere: Abdullah Tahtah (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-23)