Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 fjernes Bestyrelse: Carsten Bonde Ladegaard Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stevns Klint Experience ApS. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bonde Ladegaard Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2023-01-20 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 fjernes Bestyrelse: Anette Scharling Mortensen (formand) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000.000,00 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-20 tilføjes Vedtægter: 2023-01-20 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-12-07 tilføjes Binavne: Fonden Stevns Klint Oplevelsescenter (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 79.673.450,00 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Vedtægter: 2022-06-07 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 74.693.800,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-17 tilføjes Vedtægter: 2022-04-17 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 55.729.200,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-11-23 tilføjes Vedtægter: 2021-11-23 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Bestyrelse: Anette Scharling Mortensen (formand) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-02-28 fjernes Bestyrelse: Per Rømer Røner (formand) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 36.764.600,00 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-02-17 tilføjes Vedtægter: 2021-02-17 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 17.800.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-02-05 tilføjes Vedtægter: 2020-02-05 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 9.100.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-20 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.300.000,00 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Bestyrelse: Per Rømer Røner (formand) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-10-11 tilføjes Formål: Fondens formål er (i) at leje en andel af jordarealet på matr. nr. 24e og r, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, beliggende Boesdalsvej 14 A, 4660 Store Heddinge, (ii) at opføre og eje en ejendom til anvendelse som besøgscenter, (iii) at udleje ejendommen og jordarealet til brug for besøgscentret, (iv) at støtte og sikre den fremtidige udvikling og formidling af Stevns Klint som Unesco Verdensarv, herunder formidling af stedets natur- og kulturhistoriske spor og virke som portal til Stevns Klints øvrige attraktioner og andre almennyttige seværdigheder. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-11 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Navne: Fonden Stevns Klint Besøgscenter (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Vedtægter: 2018-10-11 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-23)