Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Nejstskov Kristoffersen | 01.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff | 23.10.2018 | 01.10.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Kjærsgaard Nielsen | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Elbæk | 06.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Nejstskov Kristoffersen | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kjær Søndergaard | 01.10.2021 | formand |
Lars Ib | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Hesselberg Nedergaard | 23.10.2018 | 06.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff | 23.10.2018 | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kjær Søndergaard | 23.10.2018 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Nejstskov Kristoffersen | 23.10.2018 | 30.09.2021 | formand |