Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adrian Staven Mittet | 29.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trond Christensen | 24.09.2021 | 29.05.2024 | direktør |
Villads Søndergaard-Christensen | 16.10.2018 | 24.09.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adrian Staven Mittet | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Fredrik Nordh | 31.01.2023 | formand |
Tor Erik Reksen Nergård | 16.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trond Christensen | 31.01.2023 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Arne Kristian Hoset | 19.12.2019 | 31.01.2023 | formand |
Per Fredrik Nordh | 16.10.2018 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tor Eirik Knutsen | 16.10.2018 | 19.12.2019 | formand |