Sektion (alle) | |||||||
AndreMeddelelser | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-01-20 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2021-10-17 fjernes Legale ejere: Maqsodi holding ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørringparken 4, 7400 Herning (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørringparken 4, 7400 Herning (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-21 fjernes Direktion: Sayyed Fahim Maqsodi (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-26 Statstidende Dekret
Den 2020-07-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørringparken 4, 7400 Herning (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørringparken 4, 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Hjemmeside: www.bygvik.dk (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørringparken 4, 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytoften 88, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bygvik.dk (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 88, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytoften 88, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 88, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-10 tilføjes Direktion: Sayyed Fahim Maqsodi (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygningsfærdiggørelse samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Legale ejere: Maqsodi holding ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-10 tilføjes Navne: BygVik ApS (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Reelle ejere: Sayyed Fahim Maqsodi (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Stiftere: Maqsodi holding ApS (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-16)