Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Kjergaard Madsen | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peer Thomas Borg | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thaarup | 23.12.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjørk Krogshave | 01.10.2018 | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peer Thomas Borg | 01.10.2018 | 22.12.2021 | formand |
Charles Sherratt-Davies | 01.10.2018 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |