Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-29 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: VIFO ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Navne: VIFO IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebæk Parkvej 21, 8520 Lystrup (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Bibranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Thomas Veie Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed, herunder tilbyde kombinerede serviceydelser i forbindelse med størrere projekter, samt hvad ledelsen finder relateret hertil. (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Thomasvifo@netmail.dk (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Thomas Veie Kristensen (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Navne: VIFO IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Veie Kristensen (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Stiftere: Thomas Veie Kristensen (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-20)