Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Formål | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-03-26 tilføjes Navne: Selskabet af 270324 ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-25 fjernes Navne: Minders ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-26 tilføjes Vedtægter: 2024-03-26 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-26 fjernes Binavne: Mental Health Capital ApS, Good.vibe ApS, MindCap ApS, Beatz ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 91.785,00 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-08 tilføjes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS, NAPIT ApS, LINDEBLAD ApS, Flying BizKit ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-07 fjernes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS, LINDEBLAD ApS, Flying BizKit ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-08 tilføjes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-07 fjernes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-08 tilføjes Vedtægter: 2024-01-08 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-07-13 tilføjes Bestyrelse: Jacob Lindeblad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-13 fjernes Bestyrelse: Erik Korsvik Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-13 tilføjes Binavne: MindCap ApS, Beatz ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.534,00 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-07-13 tilføjes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS, LINDEBLAD ApS, Flying BizKit ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-07-13 fjernes Legale ejere: Zebra Solid Holding ApS, Erik Korsvik Østergaard Holding ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-12 fjernes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS, LINDEBLAD ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-13 tilføjes Navne: Minders ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-07-12 fjernes Navne: MindCap ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-13 tilføjes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-07-12 fjernes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-08-26 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-26 tilføjes Bestyrelse: Erik Korsvik Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-08-25 fjernes Bestyrelse: Mikkel Gade Larsen (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-26 tilføjes Direktion: Natacha Vinding (direktør) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Natacha Vinding (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-08-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-08-26 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-08-26 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 74.244,00 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-05-30 fjernes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-05-01 fjernes Bestyrelse: Michele Vittorio Cimmino (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-03-01 fjernes Bestyrelse: Helle Ørsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-09-02 fjernes Legale ejere: Sparf Holding ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-09 fjernes Bestyrelse: Louise Sparf-Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-09 fjernes Direktion: Louise Sparf-Bruun (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-02 tilføjes Vedtægter: 2021-08-02 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Bestyrelse: Louise Sparf-Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 70.534,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-02-08 tilføjes Legale ejere: Sparf Holding ApS, Gade Vinding Holding ApS, LINDEBLAD ApS, Zebra Solid Holding ApS, Erik Korsvik Østergaard Holding ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-02-08 fjernes Legale ejere: Holdingsen ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-07 fjernes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS, Zebra Solid Holding ApS, LINDEBLAD ApS, Sparf Holding ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-01-13 tilføjes Legale ejere: Sparf Holding ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-08-03 tilføjes Direktion: Louise Sparf-Bruun (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-08-02 fjernes Direktion: Mikkel Gade Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 64.536,00 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: LINDEBLAD ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-07 tilføjes Binavne: Mental Health Capital ApS, Good.vibe ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-11-06 fjernes Binavne: Mental Health Capital IVS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2019-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at empower individer og organisationer til at skabe meningsfulde liv samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-29 tilføjes Direktion: Natacha Vinding (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-10-29 tilføjes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS, Zebra Solid Holding ApS, Holdingsen ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-25 tilføjes Legale ejere: Gade Vinding Holding ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-25 fjernes Legale ejere: Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-29 tilføjes Navne: MindCap ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2019-10-28 fjernes Navne: MindCap IVS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-29 tilføjes Vedtægter: 2019-10-29 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-25 tilføjes Reelle ejere: Natacha Vinding, Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-10-24 fjernes Reelle ejere: Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragstrupvej 8, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Bibranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Binavne: Mental Health Capital IVS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Direktion: Mikkel Gade Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2018-10-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge en digital platform med henblik på at forbedre den mentale sundhed og forebygge sygdom der er reletaeret til det mentale som eks. vis stress, angst og depression. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-18 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Hjemmeside: www.mindcap.dk (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@mindcap.dk (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Legale ejere: Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2018-10-18 tilføjes Navne: MindCap IVS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Stiftere: Mikkel Gade Larsen (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Vedtægter: 2018-10-18 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)