Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvesager 188 b., 7300 Jelling (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kuldbjergvej 28, 7321 Gadbjerg (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2018-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thomsen Konsult ApS. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuldbjergvej 28, 7321 Gadbjerg (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Vandværket 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Vandværket 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 17, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lmthomsen@gmail.com (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 17, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 17, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 17, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-19 tilføjes Direktion: Lars-Michael Holm Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden investering. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-19 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Legale ejere: Lars-Michael Holm Thomsen (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Navne: LMThomsen Holding ApS (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Reelle ejere: Lars-Michael Holm Thomsen (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Stiftere: Lars-Michael Holm Thomsen (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Vedtægter: 2018-10-19 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-19)