Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 30, 2200 København N (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: slikbutikken@outlook.com (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Üveys Jacup Gürsoy (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: Slik butikken IvS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Üveys Jacup Gürsoy (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Stiftere: Üveys Jacup Gürsoy (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2021-02-27 Statstidende Dekret
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Üveys Jacup Gürsoy (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 30, 2200 København N (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Üveys Jacup Gürsoy (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er en detailhandel forretning, specialiseret med sukker -og chokoladevarer samt produkter forbindet med dette. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: slikbutikken@outlook.com (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Üveys Jacup Gürsoy (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Navne: Slik butikken IvS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Reelle ejere: Üveys Jacup Gürsoy (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Stiftere: Üveys Jacup Gürsoy (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)