Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kapital | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Severins Vej 26, 9370 Hals (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35, 8464 Galten (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Ambercon Holding ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Niels Aage Kjær (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-06-25 fjernes Reelle ejere: Niels Aage Kjær (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Vedtægter: 2019-04-24 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35, 8464 Galten (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-10-12 tilføjes Direktion: Jacob Kjær (direktør) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er flydrift med henblik på at kunne stille flytransport til rådighed for Selskabets forretningsforretningsforbindelser samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-12 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Legale ejere: AVK HOLDING A/S, WAMA CONSULT ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-10-12 tilføjes Navne: AH Aviation ApS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Reelle ejere: Niels Aage Kjær, Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Stiftere: WAMA CONSULT ApS, AVK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Vedtægter: 2018-10-12 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-18)