Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roesbjergvej 8, 5683 Haarby (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Dennis Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk og industri indenfor malerbranchen og dertil knyttet virksomhed (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Dennis Rasmussen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Navne: D R Maleren ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Reelle ejere: Dennis Rasmussen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Stiftere: Dennis Rasmussen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-17)