Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Højgårdstoften 147, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Direktion: Mette Kjestrup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-14 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Mette Kjestrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: Kjestrup Grafisk IVS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Mette Kjestrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Stiftere: Mette Kjestrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdstoften 147, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Direktion: Mette Kjestrup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-14 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Legale ejere: Mette Kjestrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Navne: Kjestrup Grafisk IVS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Reelle ejere: Mette Kjestrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Stiftere: Mette Kjestrup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Vedtægter: 2018-10-14 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-02)