Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Peter Ihler Madsen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: Steen Madsen Holding ApS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Ihler Madsen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: Peter Ihler Madsen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Peter Ihler Madsen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-09-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: Steen Madsen Holding ApS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Ronnie Aron Jørgensen, Bo Sorring Johansen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: Steen Madsen Holding ApS. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-10-30 fjernes Reelle ejere: Ronnie Aron Jørgensen, Bo Sorring Johansen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naurbjergvej 7, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Naurbjergvej 7, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naurbjergvej 7, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-04 tilføjes Direktion: Peter Ihler Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med byggematerialer, renovering og opførsel af bygninger. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-08-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-04 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Legale ejere: Steen Madsen Holding ApS., Ronnie Aron Jørgensen, Bo Sorring Johansen, Peter Ihler Madsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-10-04 tilføjes Navne: Madsen & Co. af 2018 ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Aron Jørgensen, Bo Sorring Johansen, Peter Ihler Madsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-10-04 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Stiftere: Steen Madsen Holding ApS., Ronnie Aron Jørgensen, Peter Ihler Madsen, Bo Sorring Johansen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Vedtægter: 2018-10-04 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-16)