Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Vedtægter | xbrl | ||||
Direktion | Bestyrelse | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Direktion: Martin Bramsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 fjernes Direktion: Mark Cords Vangstrup (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kenneth Morgan (formand) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Dorthe Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Mark Cords Vangstrup (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Michael Bruhn (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 fjernes Bestyrelse: Allan Polack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Bestyrelse: Allan Polack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-06-23 fjernes Bestyrelse: Allan Polack (formand) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kasper Ahrndt Lorenzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-12-07 tilføjes Bestyrelse: Allan Polack (formand) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-12-06 fjernes Bestyrelse: Anders Damgaard (formand) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-07 tilføjes Navne: PFA US Real Estate Medium P/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-06 fjernes Navne: PFA US Real Estate P/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-07 tilføjes Vedtægter: 2018-12-07 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2018-10-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Damgaard (formand) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-10-12 tilføjes Direktion: Michael Bruhn (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2018-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme i USA, herunder foretage køb, salg og projektudvikling i forbindelse hermed. Dette sker enten direkte eller indirekte gennem erhvervelse af kapitalandele i andre virksomheder, herunder ejendomsfonde eller andre lignende virksomheder. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-12 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Legale ejere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Navne: PFA US Real Estate P/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2018-10-12 tilføjes Stiftere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Vedtægter: 2018-10-12 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-16)