Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranehavevej 16, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-11 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: rmo@accura.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Legale ejere: Yellowdrift Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Navne: Yellowdrift IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Nicolai Tue Vinther Nielsen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Stiftere: Yellowdrift Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-12 Statstidende Dekret
Den 2019-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rmo@accura.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Nicolai Tue Vinther Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranehavevej 16, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Direktion: Nicolai Tue Vinther Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indspille og udgive musik samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-11 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Legale ejere: Yellowdrift Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Navne: Yellowdrift IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Tue Vinther Nielsen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Stiftere: Yellowdrift Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-10-11 tilføjes Vedtægter: 2018-10-11 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)