Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: On-set IVS. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 24, 4. 3., 2200 København N (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-14 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: jakob.o.thomsen@gmail.com (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Navne: Symbiosis Holding IVS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Reelle ejere: Jakob Østergaard Thomsen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Stiftere: Jakob Østergaard Thomsen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 Statstidende Dekret
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Jakob Østergaard Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 24, 4. 3., 2200 København N (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Direktion: Jakob Østergaard Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-10-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holding selskab til fælles IVS selskab. (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-14 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob.o.thomsen@gmail.com (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Navne: Symbiosis Holding IVS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Reelle ejere: Jakob Østergaard Thomsen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Stiftere: Jakob Østergaard Thomsen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-10-14 tilføjes Vedtægter: 2018-10-14 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2018-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)