Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 18, kl. th., 1666 København V (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-14 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: piuverde18@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Legale ejere: Pia Povlsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Navne: Pìu Verde IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Reelle ejere: Louise Laufey Begtrup (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Regnskabs år: --10-14 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Regnskabs år: --10-15 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Stiftere: Pia Povlsen, Louise Laufey Begtrup (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-05-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 Statstidende Dekret
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 fjernes Direktion: Louise Laufey Begtrup (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Louise Laufey Begtrup (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: piuverde18@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Pia Povlsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 18, kl. th., 1666 København V (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge genbrug, herunder tøj og møbler. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-14 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Navne: Pìu Verde IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Reelle ejere: Louise Laufey Begtrup (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-14 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-15 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Stiftere: Pia Povlsen, Louise Laufey Begtrup (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-10-12 tilføjes Vedtægter: 2018-10-12 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)