Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Hovedbranche | Kapital | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hjemmeside | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-02-21 tilføjes Vedtægter: 2024-02-21 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-23 tilføjes Vedtægter: 2023-11-23 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-09-29 tilføjes Vedtægter: 2023-09-29 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Vedtægter: 2023-04-20 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-10-31 tilføjes Vedtægter: 2022-10-31 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-14 tilføjes Vedtægter: 2022-09-14 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-07-29 tilføjes Vedtægter: 2022-07-29 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-03-24 tilføjes Vedtægter: 2022-03-24 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-03-04 tilføjes Vedtægter: 2022-03-04 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-01-07 tilføjes Vedtægter: 2022-01-07 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-06 tilføjes Vedtægter: 2021-12-06 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-03 tilføjes Vedtægter: 2021-12-03 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-06 tilføjes Vedtægter: 2021-08-06 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-07-06 tilføjes Vedtægter: 2021-07-06 (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2020-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 63.706,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-24 tilføjes Reelle ejere: Klavs Tarp, Jens Quitzau Adolphsen (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-23 fjernes Reelle ejere: Klavs Tarp, Jens Quitzau Adolphsen (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-24 tilføjes Vedtægter: 2020-10-24 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 47, 1720 København V (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 47, 1720 København V (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 47, 1720 København V (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skydebanegade 40, 4. th., 1709 København V (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-25 tilføjes Binavne: bodydox ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Hjemmeside: https://www.ouch.dk (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-09 fjernes Hjemmeside: bodydox.com (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-24 tilføjes Navne: OUCH ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 fjernes Navne: bodydox ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-04-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 61.926,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-01-06 tilføjes Reelle ejere: Klavs Tarp, Jens Quitzau Adolphsen (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-01-05 fjernes Reelle ejere: Klavs Tarp, Jens Quitzau Adolphsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 55.162,00 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Binavne: BodySpaces.com ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Hjemmeside: bodydox.com (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: bodydox ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-06-23 fjernes Navne: BodySpaces.com ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og et medlem af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 53.382,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skydebanegade 40, 4. th., 1709 København V (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-10-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Quitzau Adolphsen (formand) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Direktion: Klavs Tarp (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere soft- og hardware indenfor sundheds- og velværesektoren samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-11 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Legale ejere: Møhl Tarp Holding ApS, Jens Q A Holding ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Navne: BodySpaces.com ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-10-11 tilføjes Reelle ejere: Klavs Tarp, Jens Quitzau Adolphsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-10-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-10-11 tilføjes Stiftere: Møhl Tarp Holding ApS, Jens Q A Holding ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-10-11 tilføjes Vedtægter: 2018-10-11 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-12)