Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: PH-Biomasse ApS. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2020-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-27 tilføjes Vedtægter: 2020-07-27 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-27 fjernes Direktion: Henrik Gregersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: PTC-Holding ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: Enggaarden anno 2018 ApS, PTC-Holding ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Palle Teglgaard Christensen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Gregersen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Palle Teglgaard Christensen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 32, 7200 Grindsted (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Direktion: Henrik Gregersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2018-10-12 tilføjes Formål: Selskabet formål er at udøve skoventreprenøraktiviteter og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-12 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser til skovbrug (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Legale ejere: PH-Biomasse ApS, Enggaarden anno 2018 ApS, PTC-Holding ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-10-12 fjernes Legale ejere: PH-Biomasse ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-10-12 tilføjes Navne: PH-Biomasse ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Reelle ejere: Palle Teglgaard Christensen, Henrik Gregersen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Stiftere: PTC-Holding ApS, Enggaarden anno 2018 ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2018-10-12 tilføjes Vedtægter: 2018-10-12 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-12)