Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Visby Berthelsen | 15.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Henning Jensen | 01.10.2018 | 15.12.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Emil Jonatan Harritshøj Sachmann | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Riiser de Lichtenberg | 23.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 23.12.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nørmark | 15.12.2022 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 15.12.2022 | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Riiser de Lichtenberg | 15.12.2022 | 22.12.2022 | formand |
Niels Krag | 17.03.2020 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bigom | 17.03.2020 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sinding | 01.10.2018 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Henning Jensen | 01.10.2018 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lemvigh-Müller | 01.10.2018 | 15.12.2022 | formand |