Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniealle 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: morten@ezzens.dk (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Legale ejere: Morten Møberg Holding ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Navne: Ezzens ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Reelle ejere: Morten Steen Møberg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Stiftere: Morten Møberg Holding ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Morten Steen Møberg (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: Ezzens ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: Ezzens IVS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@ezzens.dk (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: morten@itlab.dk (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-16 tilføjes Navne: Ezzens IVS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: Itlab IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-06-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@itlab.dk (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@itlab.dk (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniealle 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Morten Steen Møberg (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Programmering (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@itlab.dk (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Morten Møberg Holding ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Itlab IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Steen Møberg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: Morten Møberg Holding ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Morten Steen Møberg. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)