Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 85.000,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-10 tilføjes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich, Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 fjernes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich, Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-10 tilføjes Vedtægter: 2023-03-10 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich, Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-03-08 fjernes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich, Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Vedtægter: 2022-03-09 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: G-man Holding ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2019-11-11 fjernes Legale ejere: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 66.666,00 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2019-08-12 tilføjes Legale ejere: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-08-12 tilføjes Reelle ejere: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2019-08-12 tilføjes Vedtægter: 2019-08-12 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-12 tilføjes Legale ejere: Camilla Tomasine Hammerich (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2018-12-12 fjernes Legale ejere: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-11 fjernes Legale ejere: Camilla Tomasine Hammerich (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-12 tilføjes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2018-12-12 fjernes Reelle ejere: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-11 fjernes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalievej 13, 3., 1875 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 tilføjes Direktion: Camilla Tomasine Hammerich (direktør) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af TV-formater og øvrig konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 tilføjes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-02 tilføjes Legale ejere: Camilla Tomasine Hammerich, Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-11-02 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 tilføjes Navne: 3 Døtre ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 fjernes Navne: ApS STM nr. 6225 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 tilføjes Reelle ejere: Camilla Tomasine Hammerich, Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-11-02 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-02 tilføjes Vedtægter: 2018-11-02 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6225 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)