Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Binavne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | Kapital | ||||
Formål | Reelle ejere | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SteelSeries Holding ApS. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SteelSeries Holding II ApS. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SteelSeries Holding II ApS. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 8, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Direktion: Lars Pries Stoltze (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: finance-hq@SteelSeries.com (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: GN AUDIO A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Navne: SteelSeries Group ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-02 fjernes Binavne: SteelSeries Holding III A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-30 tilføjes Navne: SteelSeries Group ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-29 fjernes Navne: SteelSeries Group A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-30 fjernes Bestyrelse: Rene Svendsen-Tune (formand) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Mian Ehtisham Rabbani (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-31 tilføjes Direktion: Lars Pries Stoltze (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Oluf Riddersholm (direktør) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-01-12 tilføjes Bestyrelse: Rene Svendsen-Tune (formand) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-12 fjernes Bestyrelse: Christian Bamberger Bro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Legale ejere: GN AUDIO A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-01-12 fjernes Legale ejere: Axcel V K/S, ACIF VII C.V., NPE Direct I Co C.V., NPE Direct II Co C.V. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-05-17 tilføjes Bestyrelse: Pernille Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 8, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 27, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Cordt (næstformand) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-04-16 fjernes Bestyrelse: Peter Nyegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 fjernes Bestyrelse: Lars Cordt (formand) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Binavne: SteelSeries Holding III A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-04-16 tilføjes Direktion: Oluf Riddersholm (direktør) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-04-16 fjernes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-04-16 tilføjes Navne: SteelSeries Group A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-04-15 fjernes Navne: SteelSeries Holding III ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2020-10-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 27, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: finance-hq@SteelSeries.com (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-05-27 tilføjes Navne: SteelSeries Holding III ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-05-26 fjernes Navne: AX V INV5 Holding III ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-05-27 tilføjes Vedtægter: 2020-05-27 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.086.073,89 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-03-27 tilføjes Legale ejere: Axcel V K/S, ACIF VII C.V., NPE Direct I Co C.V., NPE Direct II Co C.V. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-03-27 fjernes Legale ejere: ACIF (Euro) VIII C.V., AG Co-Investment CV., Finance Street PSMA CV., PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-26 fjernes Legale ejere: ACIF VII C.V., NPE Direct I Co C.V., NPE Direct II Co C.V., Axcel V K/S (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-12-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 610.000,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-09-27 tilføjes Legale ejere: ACIF VII C.V., NPE Direct I Co C.V., NPE Direct II Co C.V., Axcel V K/S, ACIF (Euro) VIII C.V., AG Co-Investment CV., Finance Street PSMA CV., PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-09-26 fjernes Legale ejere: Axcel V K/S (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-06-11 tilføjes Bestyrelse: Lars Cordt (formand) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-06-11 fjernes Bestyrelse: Christian Gymos Schmidt-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med an-lægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2019-04-08 tilføjes Bestyrelse: Christian Gymos Schmidt-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-04-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Axcel V K/S (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-04-08 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: AX V INV5 Holding III ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-04-07 fjernes Navne: ApS STM nr. 6221 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-08 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6221 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-01)