Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 42, 12., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 42, 12., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 42, 12., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 2, 17., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-03-21 fjernes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 2, 17., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 55, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 55, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Erik Toft Andresen (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame, marketing og analysevirksomhed eller virksomhed som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: NORDICALS A/S (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Navne: Marketing og Analysecenter Jylland ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Stiftere: NORDICALS A/S (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Vedtægter: 2018-10-05 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)