Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Jens@farveblind.com (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Kontaktoplysninger: Magnus@farveblind.com (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 56, st., 1721 København V (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 11, st., 1676 København V (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 tilføjes Reelle ejere: Magnus Pilgaard Grønnebæk, Jens Asger Lykkeboe Mouritzen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 11, st., 1676 København V (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Valborg Allé 24, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Magnus@farveblind.com (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: jens@farveblind.com (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valborg Allé 24, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-10-11 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Interessenter: Magnus Pilgaard Grønnebæk, Jens Asger Lykkeboe Mouritzen (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@farveblind.com (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-10-11 tilføjes Navne: Jewels I/S (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-10-15)