Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Formål | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Binavne: Lund Print & Reklame ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 fjernes Binavne: Lund Print ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 tilføjes Vedtægter: 2021-11-04 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2019-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 46, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-09 tilføjes Binavne: Malerfirmaet Lund ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er malervirksomhed samt anden aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 tilføjes Navne: Lund Group ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Navne: Lund & Larsen ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 tilføjes Vedtægter: 2019-10-08 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-28 tilføjes Binavne: Lund Print ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-08-27 tilføjes Vedtægter: 2019-08-27 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-07 tilføjes Binavne: CavendiLux ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er nedrivning, brolægning og mandskabsudlejning samt anden aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-06-04 tilføjes Vedtægter: 2019-06-04 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 46, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 46, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-04 tilføjes Legale ejere: AP Lund Holding ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: Anja Gulmann Lund (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 tilføjes Reelle ejere: Anja Gulmann Lund (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-03 fjernes Reelle ejere: Anja Gulmann Lund (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 46, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-10-08 tilføjes Direktion: Anja Gulmann Lund (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er nedrivning, brolægning og mandskabsudlejning. (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-08 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Legale ejere: Anja Gulmann Lund (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-10-08 tilføjes Navne: Lund & Larsen ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Reelle ejere: Anja Gulmann Lund (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Stiftere: Anja Gulmann Lund (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Vedtægter: 2018-10-08 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)