Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Joseph Jensen | 01.12.2020 | 26.11.2021 | direktør |
René Lindegaard Klint Olsen | 01.12.2020 | 26.11.2021 | direktør |
Jacob Hovmøller Christensen | 01.12.2020 | 26.11.2021 | direktør |
Marcus Johan Lennart Hansson | 01.12.2020 | 26.11.2021 | direktør |
Kjell Erik Torne Selin | 01.12.2020 | 26.11.2021 | direktør |
Morten Borup Demant | 23.09.2019 | 01.12.2020 | direktør |
John Borup Jacobsen | 08.10.2018 | 01.12.2020 | direktør |
Henning Christian Borup Jacobsen | 08.10.2018 | 23.09.2019 | adm. dir |