Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 104, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Legale ejere: Lok Ching (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Navne: Venfan ApS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Reelle ejere: Lok Ching (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Stiftere: Lok Ching (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Lok Ching (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2020-08-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-17 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 104, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Direktion: Lok Ching (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed og andre beslægtede områder; ligeledes at udøve enhver anden virksomhed, der kan tilknyttes til ovenstående aktivitet. (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Legale ejere: Lok Ching (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Navne: Venfan ApS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Reelle ejere: Lok Ching (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2018-10-10 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2018-10-10 tilføjes Stiftere: Lok Ching (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen alene. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)