Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Mads Bang (direktør) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2019-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Blue Management Holding ApS. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Blue Management Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Blue Employee Holding 3 ApS. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langerak 15, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langerak 15, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langerak 15, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavavej 16, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-24 fjernes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 108.459,87 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS, Torben Madsen, Jakob Høegh Bork, Martin Stenild Grøn, Denys Gromadskyi, Kasper Bech-Zimmermann Kristensen, Anne Kvist (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Friis Jensen, Mads Bang, Anders Risum Korsgaard (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-31 fjernes Reelle ejere: Anders Risum Korsgaard, Mads Friis Jensen, Mads Bang (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavavej 16, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2018-10-10 tilføjes Direktion: Mads Bang (direktør) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2018-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Legale ejere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-10-10 tilføjes Navne: Blue Employee Holding ApS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Reelle ejere: Mads Friis Jensen, Mads Bang, Anders Risum Korsgaard, Mads Friis Jensen, Mads Bang (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Stiftere: AMM Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening, eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-10)