Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-23 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-23 fjernes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dico Invest 3 K/S. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2021-02-26 tilføjes Reelle ejere: Casper Konnerup, Christel Konnerup, Mikael Konnerup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-02-25 fjernes Reelle ejere: Mikael Konnerup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Dico Invest 3 K/S samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ubberødvej 38, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Direktion: Jesper Genter Lohmann (direktør) (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Dico 3 K/S samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-09 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Legale ejere: DICO ApS, Lohmann Holding II ApS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Navne: Dico GP ApS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Reelle ejere: Mikael Konnerup, Mikael Konnerup (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-10-09 tilføjes Stiftere: Lohmann Holding II ApS, DICO ApS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Vedtægter: 2018-10-09 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-10)