Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramslykkevej 13, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Marco Francesco Belfiore (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-06 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-07 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: claudiobelfiore@live.dk (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Legale ejere: Claudio Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Navne: VF Byg IVS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Reelle ejere: Marco Francesco Belfiore, Claudio Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Regnskabs år: --10-06 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Regnskabs år: --10-07 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Stiftere: Marco Francesco Belfiore, Mads Vilhelmsen, Claudio Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Claudio Belfiore og Marco Francesco Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Claudio Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-03-15 fjernes Reelle ejere: Mads Vilhelmsen (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-14 fjernes Reelle ejere: Claudio Belfiore (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-03-15 fjernes Direktion: Mads Vilhelmsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramslykkevej 13, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Direktion: Mads Vilhelmsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-07 tilføjes Formål: Formålet med virksomheden er at udbyde renovering, reperation af skader og udbygning af bebyggelse i ejendomme samt andet indenfor tømrervirksomhed, og på sigt at udbyde entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-06 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-07 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: claudiobelfiore@live.dk (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Legale ejere: Claudio Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Navne: VF Byg IVS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Reelle ejere: Claudio Belfiore, Mads Vilhelmsen, Marco Francesco Belfiore (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-07 tilføjes Regnskabs år: --10-06 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Regnskabs år: --10-07 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Stiftere: Marco Francesco Belfiore, Mads Vilhelmsen, Claudio Belfiore (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Claudio Belfiore, Marco Francesco Belfiore og Mads Vilhelmsen (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-07 tilføjes Vedtægter: 2018-10-07 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)