Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybækvej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frihedslunden 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jeppe Hansen, 847 Jelling ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frihedslunden 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 7182 Bredsten (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: anita.jeppe.hansen@gmail.com (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 7182 Bredsten (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 7182 Bredsten (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 7182 Bredsten (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Jeppe Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og foretage formueanbringender samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Jeppe Hansen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: JH 826 Holding ApS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Hansen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: Jeppe Hansen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-10)