Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundbygårdsvej 71, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@vikar365.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: Theis Warburg Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Navne: Vikar365 IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Theis Warburg Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Stiftere: Theis Warburg Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 Statstidende Dekret
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Theis Warburg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-08-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundbygårdsvej 71, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellahøjvej 129, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-02-04 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-05 tilføjes Navne: Vikar365 IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-02-04 fjernes Navne: Total Byg Service IVS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellahøjvej 129, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Direktion: Theis Warburg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er primært malerarbejde og dertilhørende håndværksmæssige opgaver. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vikar365.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Legale ejere: Theis Warburg Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Navne: Total Byg Service IVS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Reelle ejere: Theis Warburg Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Stiftere: Theis Warburg Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)