Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: MBAZ Invest ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-08 fjernes Navne: MBAZ Invest IVS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Heides Gade 6, 4. mf., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Direktion: Martin Jong May Baltzer (direktør) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-09 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Legale ejere: Martin Jong May Baltzer (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Navne: MBAZ Invest IVS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-10-09 tilføjes Reelle ejere: Martin Jong May Baltzer (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Stiftere: Martin Jong May Baltzer (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Vedtægter: 2018-10-09 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-09)