Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mathias Holmgaard(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Daniel Stilling Germer(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Magnus Arthur Friis Christensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steven Sørensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Daniel Stilling Germer | 30.06.2017 | Munkebakken 17, 8400 Ebeltoft |
Magnus Arthur Friis Christensen | 01.09.2019 | Richard Mortensens V 57, 2300 København S |
Mathias Holmgaard | 01.05.2020 | Steenstrups Alle 5, 1924 Frederiksberg C |
Steven Sørensen | 01.08.2020 | Åstvej 6, 7190 Billund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FRANK FRIIS HOLDING ApS | 30172841 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
RØNDE BUD TRANSPORT ApS | 26747198 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Anden udlejning af boliger (682030) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 04.08.2020 og angivet som gældende fra 08.10.2018 (666 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
OVO DATA & TEGN ApS | 34708835 |
OVO press | 37170992 |
OVOS | 34176736 |
OVOSAN A/S | 78878711 |
Ovotours IVS | 39930021 |
Ovovo | 37596132 |
OVP | 28362536 |
OVP HOLDING A/S | 27971229 |
OVP Holding Denmark ApS | 38713787 |
OVP HOLDING ESBJERG ApS | 28333498 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Holmgaard(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Stilling Germer(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magnus Arthur Friis Christensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steven Sørensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mathias Holmgaard(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Daniel Stilling Germer(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Magnus Arthur Friis Christensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Steven Sørensen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 4 | 1 | 8 |
Pct. | 0 % | 31 % | 8 % | 62 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |