Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Binavne | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 tilføjes Legale ejere: Søren Mørch (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-20 tilføjes Legale ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-20 fjernes Legale ejere: NB Agency ApS (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-19 fjernes Legale ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-20 tilføjes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-19 fjernes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: Per Krahn, NB Agency ApS (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-08 tilføjes Binavne: Arkitektpejsen ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: krahn@krahn.dk (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: per.krahn@hafniawind.dk (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Legale ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-08 fjernes Legale ejere: Michael Thyge Poulsen, Torben Bager (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Legale ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Navne: Arkitektpejse ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Navne: HafniaWind & Energy ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-07 fjernes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Vedtægter: 2024-04-08 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Praphai Khanathong, SkønSkøn ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Reelle ejere: Per Krahn (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Praphai Khanathong (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-26 tilføjes Legale ejere: SkønSkøn ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: Henrik Ole Frøsig (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Legale ejere: SkønSkøn ApS (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 fjernes Legale ejere: Morten Hald (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-09-25 tilføjes Reelle ejere: Praphai Khanathong (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-09-24 fjernes Reelle ejere: Praphai Khanathong (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-09-22 tilføjes Legale ejere: Morten Hald, Praphai Khanathong (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-05-14 tilføjes Legale ejere: Henrik Ole Frøsig, Michael Thyge Poulsen, Torben Bager (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-05-14 tilføjes Reelle ejere: Praphai Khanathong (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-05-13 fjernes Reelle ejere: Praphai Khanathong (offentliggjort 2022-05-14)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-03 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-10-02 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 42, 1264 København K (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: per.krahn@hafniawind.dk (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: HafniaWind & Energy ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 42, 1264 København K (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: krahn@krahn.dk (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: HafniaWind ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Navne: HafniaWind ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-04-11 fjernes Navne: Somdana Green Energi ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 42, 1264 København K (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 49, 1. 3., 1264 København K (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2021-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: krahn@krahn.dk (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: khanathong@somdana.com (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-09-16 tilføjes Direktion: Per Krahn (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Direktion: Praphai Khanathong (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-02-29 tilføjes Kontaktoplysninger: khanathong@somdana.com (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2019-06-25 tilføjes Direktion: Praphai Khanathong (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-06-25 fjernes Direktion: Nadia Uldall (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 49, 1. 3., 1264 København K (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2019-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovvejen 5, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-08 tilføjes Navne: Somdana Green Energi ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-05-07 fjernes Navne: Grundtvig og Uldall ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-05-05 tilføjes Legale ejere: SkønSkøn ApS (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-05-05 fjernes Legale ejere: Web Group Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-03 fjernes Legale ejere: PMG Salg ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-05 tilføjes Reelle ejere: Praphai Khanathong (offentliggjort 2022-05-14)
Den 2019-05-05 fjernes Reelle ejere: Nadia Uldall (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-03 fjernes Reelle ejere: Preben Møllegaard Grundtvig (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovvejen 5, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Nadia Uldall (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangere events, producere merchandise og virksomhed i relation hertil. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: PMG Salg ApS, Web Group Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: Grundtvig og Uldall ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Preben Møllegaard Grundtvig, Nadia Uldall (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2018-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Web Group Holding Aarhus ApS, PMG Salg ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-09)