Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lumbyvej 15, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Parcelvej 88, 2830 Virum (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: cr@hf.net (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Claus Rønne (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Niclas Jegind Rønne (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: CLAUS RØNNE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Dao Holding IVS, NKO Holding ApS, Dahl Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Rønne (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Lei Zhang, Anders Dahl Stæhr Simonsen, Niclas Jegind Rønne (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: CLAUS RØNNE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Claus Rønne (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parcelvej 88, 2830 Virum (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Niclas Jegind Rønne (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-25 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Legale ejere: CLAUS RØNNE HOLDING ApS, Dao Holding IVS, NKO Holding ApS, Dahl Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-09-25 tilføjes Navne: The Lighthouse Group ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Claus Rønne, Lei Zhang, Anders Dahl Stæhr Simonsen, Niclas Jegind Rønne (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Stiftere: NKO Holding ApS, Dao Holding IVS, Dahl Simonsen Holding ApS, CLAUS RØNNE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-09)