Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gina Terry Carolina Périer(virk.: 3) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alexander Højland Egebjerg(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Bøgesgaard Niebuhr(virk.: 41) Formand | 12,20 % | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
Pct. | 10,64 % | 14,89 % | 14,89 % | 14,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lasse Sørensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Camilla Gilbro(virk.: 8) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Bøgesgaard Niebuhr | 14.06.2013 | Buskelundskoven 20, 8600 Silkeborg |
Gina Terry Carolina Périer | 01.09.2020 | Helgesvej 4A, 2000 Frederiksberg |
Alexander Højland Egebjerg | 01.06.2023 | Taarbæk Strandvej 89C, 2930 Klampenborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lasse Sørensen | 15.10.2017 | L.I. Brandes Alle 12, 1956 Frederiksberg C |
Camilla Gilbro | 01.11.2017 | Østerbrogade 88E, 2100 København Ø |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ditzel Musik | 31381320 | Aktiv | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Hvor Floden Flyder ApS | 43999516 | NORMAL | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Lapee ApS | 39152592 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
Lapee International ApS | 39928809 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
MULTI FRUTTI | 37419850 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Multi Frutti Holding ApS | 44004992 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Os Der følger Floden ApS | 44007096 | NORMAL | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.02.2019 | 11,18 (km) | Nørre Allé 13C, 2200 København N | Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby |
07.05.2019 | 13,15 (km) | Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby | Skindergade 7, 1159 København K |
05.09.2019 | 2,08 (km) | Skindergade 7, 1159 København K | Gammel Kongevej 11, 1610 København V |
03.09.2021 | 4,55 (km) | Gammel Kongevej 11, 1610 København V | Bodenhoffs Plads 10, 1430 København K |
09.12.2021 | 5,03 (km) | Bodenhoffs Plads 10, 1430 København K | Guldbergsgade 25, 2200 København N |
07.11.2022 | 0,38 (km) | Guldbergsgade 25, 2200 København N | Slotsgade 2, 2200 København N |
Lapee International ApS. |
Sidst opdateret den 09.10.2018 og angivet som gældende fra 04.10.2018 (2176 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
La Paz Market SMBA | 33862482 |
La Peau | 43586033 |
La Peau | 44329964 |
Lapee ApS | 39152592 |
Lapee International ApS | 39928809 |
Lapefa/Lars Peter Fangel | 17947273 |
LAPE HOLDING ApS | 35817441 |
Lapela ApS | 37494267 |
la periferia | 44306611 |
La Perla | 17483676 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gina Terry Carolina Périer(virk.: 3) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Højland Egebjerg(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søren Bøgesgaard Niebuhr(virk.: 41) Formand | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Pct. | 72 % | 0 % | 0 % | 15 % | 9 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Sørensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Camilla Gilbro(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sum | 34 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 15 % | 8 % | 31 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gina Terry Carolina Périer(virk.: 3) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 6 |
Alexander Højland Egebjerg(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 4 | 0 | 6 |
Søren Bøgesgaard Niebuhr(virk.: 41) Formand | 46 | 7 | 0 | 7 |
Sum | 48 | 15 | 0 | 19 |
Pct. | 59 % | 18 % | 0 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lasse Sørensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 1 |
Camilla Gilbro(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 3 | 5 |
Sum | 6 | 5 | 4 | 6 |
Pct. | 29 % | 24 % | 19 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |