Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Pedersen | 26.07.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michala Pedersen | 01.04.2020 | 26.07.2021 | direktør |
Klaus Flemming Pedersen | 28.09.2018 | 01.04.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Pedersen | 26.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Flemming Pedersen | 26.07.2021 | formand |
Lene Bohn-Jespersen | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michala Pedersen | 28.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Pedersen | 01.04.2020 | 25.07.2021 | formand |
Klaus Flemming Pedersen | 28.09.2018 | 25.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Pedersen | 28.09.2018 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lene Bohn-Jespersen | 28.09.2018 | 31.03.2020 | formand |