Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Direktion: John Trøjborg Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-06 tilføjes Vedtægter: 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Jens Bertel Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-08 tilføjes Navne: CAMO Project ApS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-07 fjernes Navne: CAMO Project IVS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-08 tilføjes Vedtægter: 2019-07-08 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-04 tilføjes Legale ejere: J. Trøjborg Holding ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2019-07-04 fjernes Legale ejere: John Trøjborg Andersen (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skårupvej 80, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Bertel Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2018-10-09 tilføjes Direktion: Morten Caspersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af grunde. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-09 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Legale ejere: John Trøjborg Andersen, CAMO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Navne: CAMO Project IVS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-10-09 tilføjes Reelle ejere: John Trøjborg Andersen, Morten Caspersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Stiftere: John Trøjborg Andersen, CAMO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør samt et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Vedtægter: 2018-10-09 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-09)