Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 6, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Binavne: Høgh & Norbert Montage ApS, HN Montage ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@hn-aps.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Navne: Høgh & Norbert ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Stiftere: Yoyo Invest ApS, Mike Norbert Invest ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 Statstidende Dekret
Den 2021-10-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Karsten Martin Høgh (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-07-08 fjernes Legale ejere: Yoyo Invest ApS, Mike Norbert Invest ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-08 fjernes Reelle ejere: Karsten Martin Høgh, Mike Norbert (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 6, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 6, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hn-aps.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 6, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2018-10-05 tilføjes Binavne: Høgh & Norbert Montage ApS, HN Montage ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Karsten Martin Høgh (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-10-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med byggeri, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: Yoyo Invest ApS, Mike Norbert Invest ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Navne: Høgh & Norbert ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Karsten Martin Høgh, Mike Norbert (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Stiftere: Yoyo Invest ApS, Mike Norbert Invest ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-10-05 tilføjes Vedtægter: 2018-10-05 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)