Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovgårdsparken 103, 2670 Greve (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedparken 100, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 tilføjes Navne: Gülen Taxi ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-08 fjernes Navne: Gülen Taxi IVS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 tilføjes Vedtægter: 2019-10-09 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedparken 100, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Direktion: Gülen Olgun (direktør) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 fjernes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (direktør) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: gulocn@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Legale ejere: Gülen Olgun (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 fjernes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Navne: Gülen Taxi IVS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-05 fjernes Navne: Kbh 40 IVS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Reelle ejere: Gülen Olgun (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 fjernes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-12-28 fjernes Legale ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-10-08 tilføjes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (direktør) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af personer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-08 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-10-08 tilføjes Legale ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-08 tilføjes Navne: Kbh 40 IVS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-10-08 tilføjes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Stiftere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Vedtægter: 2018-10-08 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-08)