Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Offenbachsvej 20, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-08 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Navne: Hvidovre murer & entreprenør IVS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Reelle ejere: Kasper Angelo (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Stiftere: Murer gruppen Holding IVS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-21 fjernes Legale ejere: Murer gruppen Holding IVS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-02-05 Statstidende Dekret
Den 2020-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Kasper Angelo (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Offenbachsvej 20, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Direktion: Kasper Angelo (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-08 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Legale ejere: Murer gruppen Holding IVS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2018-10-08 tilføjes Navne: Hvidovre murer & entreprenør IVS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Reelle ejere: Kasper Angelo (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Stiftere: Murer gruppen Holding IVS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-08 tilføjes Vedtægter: 2018-10-08 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)