Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 42.848,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: PoKoPro ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: PoKoPro IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østmarken 5, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Stanislaw Helwing (direktør) (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: Stanislaw Helwing, Henryk Tomasz Tromer (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Navne: PoKoPro IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Stanislaw Helwing, Henryk Tomasz Tromer (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Stiftere: Stanislaw Helwing, Henryk Tomasz Tromer (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Vedtægter: 2018-10-05 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-08)