Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarpvej 13, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Direktion: Jens Ulrik Tarpgaard (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-08 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: ju@tarpgaard.com (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Legale ejere: Christian Prösch, Henrik Steen Steensen, GAMMELBYGAARD-AGRO ApS, Jens Ulrik Tarpgaard (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Jens Ulrik Tarpgaard (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Tarpgaard Development ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-21 fjernes Navne: Cuba Development ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Stiftere: Jens Ulrik Tarpgaard (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarpvej 13, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Direktion: Jens Ulrik Tarpgaard (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning i forbindelse med etablering og drift af landbrug i Cuba samt dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-08 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ju@tarpgaard.com (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Legale ejere: Tarpgaard Development ApS, Christian Prösch, Henrik Steen Steensen, GAMMELBYGAARD-AGRO ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2018-10-08 tilføjes Navne: Cuba Development ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Steen Steensen (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-08 fjernes Reelle ejere: Henrik Steen Steensen (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Stiftere: Jens Ulrik Tarpgaard (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Vedtægter: 2018-10-08 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)