Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Leki A/S. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-25 tilføjes Direktion: Peter Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-24 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-12-19 tilføjes Bestyrelse: Per Bundegaard Boesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 438.402,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: PN Group Holding ApS, RAUFF GROUP A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: PN Group Holding ApS, RAUFF GROUP A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Rauff Hansen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: PN Group Holding ApS, RAUFF GROUP A/S, Leki A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-09-07 fjernes Legale ejere: Sterndorff Invest ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-06 fjernes Legale ejere: PN Group Holding ApS, RAUFF GROUP A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-09-07 fjernes Reelle ejere: Niels Sterndorff (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-06 fjernes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 fjernes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-04-23 fjernes Direktion: Niels Sterndorff (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 tilføjes Legale ejere: Sterndorff Invest ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-01-21 fjernes Legale ejere: LEO RAUN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-20 fjernes Legale ejere: Sterndorff Invest ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-21 tilføjes Reelle ejere: Niels Sterndorff (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-11-12 tilføjes Bibranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-08-24 fjernes Legale ejere: JARH Holding ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-07-09 tilføjes Legale ejere: Sterndorff Invest ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-07-09 fjernes Legale ejere: ADWISORY HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Rauff Hansen (formand) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Jann Dollerup Vig Jensen (formand) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Niels Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-02-21 tilføjes Legale ejere: PN Group Holding ApS, RAUFF GROUP A/S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: PN Group Holding ApS, RAUFF GROUP A/S (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diskovej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Diskovej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diskovej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-08 tilføjes Legale ejere: RAUFF GROUP A/S, JARH Holding ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: PN Group Holding ApS, ADWISORY HOLDING ApS, LEO RAUN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-10-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Rauff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Niels Sterndorff (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Navne: Leki A/S (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-10-05 tilføjes Stiftere: PN Group Holding ApS, LEO RAUN HOLDING ApS, ADWISORY HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Vedtægter: 2018-10-05 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-08)