Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulgårdsvej 136, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Binavne: Group99 Entreprise ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-07 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Legale ejere: Mikail Lorenzen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Navne: Virksomhedshjælp ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Reelle ejere: Mikail Lorenzen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Stiftere: Mikail Lorenzen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: CPH BYG IVS. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2021-09-01 Statstidende Dekret
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Mikail Lorenzen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulgårdsvej 136, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 250, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2021-03-28 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-28 tilføjes Binavne: Group99 Entreprise ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-28 tilføjes Formål: Rådgivning indenfor virksomhedsdrift. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-28 tilføjes Navne: Virksomhedshjælp ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-27 fjernes Navne: Virksomhedshjælp IvS (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-03-28 tilføjes Vedtægter: 2021-03-28 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-03-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-01-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-11-05 tilføjes Formål: rådgivning indenfor virksomhedsdrift (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2019-11-05 tilføjes Navne: Virksomhedshjælp IvS (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2019-11-04 fjernes Navne: Mikail´s Jern & Metalhandel IvS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-05 tilføjes Vedtægter: 2019-11-05 (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2019-09-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af jern og metaller samt hermed forbundet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-01-16 tilføjes Navne: Mikail´s Jern & Metalhandel IvS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-01-15 fjernes Navne: YLMZ Invest IvS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: YLMZ Invest IvS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: KCBY Holding IVS (offentliggjort 2019-01-01)
Den 2018-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 250, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2018-10-07 tilføjes Direktion: Mikail Lorenzen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-07 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2018-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Legale ejere: Mikail Lorenzen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Navne: KCBY Holding IVS (offentliggjort 2019-01-01)
Den 2018-10-07 tilføjes Reelle ejere: Mikail Lorenzen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Stiftere: Mikail Lorenzen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-10-07 tilføjes Vedtægter: 2018-10-07 (offentliggjort 2019-01-01)
Den 2018-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2018-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-15)