Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 12, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Binavne: Jurahuset Sjælland IVS, Jurahuset Jylland IVS, Jurahuset Danmark IVS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Eva Friis Sunesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Eva Friis Sunesen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Navne: Jurahuset IVS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Eva Friis Sunesen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Stiftere: Eva Friis Sunesen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 12, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Binavne: Jurahuset Sjælland IVS, Jurahuset Jylland IVS, Jurahuset Danmark IVS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Eva Friis Sunesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde juridisk rådgivning og hermed forbundet virksomhed, dog ikke juridisk virksomhed som ved lov er afgrænset til alene at måtte udføres af advokater. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: Eva Friis Sunesen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Navne: Jurahuset IVS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Eva Friis Sunesen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Stiftere: Eva Friis Sunesen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Vedtægter: 2018-10-05 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)